Hanes ariannol ROBOROUGH PRESCHOOL
Rhif yr elusen: 1022385
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £70.74k | £74.47k | £48.72k | £55.77k | £67.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £67.63k | £60.63k | £59.40k | £61.67k | £63.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £61.62k | £41.55k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.