Hanes ariannol HAROLD AND MARJORIE MOSS CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1022715
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (36 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £193.37k | £199.19k | £152.55k | £180.62k | £194.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £181.42k | £244.86k | £266.96k | £260.91k | £231.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.