ymddiriedolwyr DURHAM NORTH COUNTY GUIDES ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1022829
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (33 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amy Farrell | Ymddiriedolwr | 05 April 2022 |
|
|
||||
Yvonne Corr | Ymddiriedolwr | 05 April 2022 |
|
|
||||
Carly Ann Gorman | Ymddiriedolwr | 22 May 2021 |
|
|
||||
pamela Roll | Ymddiriedolwr | 22 May 2021 |
|
|
||||
CHRISTINE MANTLE | Ymddiriedolwr | 22 May 2021 |
|
|||||
Angela Marshall | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|
||||
Catherine Garrett | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
Gillian De'ath | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|||||
Victoria Craig | Ymddiriedolwr | 31 October 2016 |
|
|
||||
Christine L Downey | Ymddiriedolwr | 06 December 2015 |
|
|
||||
CHRISTINE EILEEN SHOVLIN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.