Dogfen lywodraethu WARWICKSHIRE CHILDREN AND VOLUNTARY YOUTH SERVICES
Rhif yr elusen: 1023132
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 16 MAY 1991 AS AMENDED 19 MAY 1993, 15 MAY 1996, 9 JULY 2002 AND 7 JULY 2008.
Gwrthrychau elusennol
(1) TO MEET THE NEEDS AND ASPIRATIONS OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE BY STRENGTHENING AND SUPPORTING THE WORK OF ITS MEMBER ORGANISATIONS (2) TO HELP AND ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE SO AS TO DEVELOP THEIR PHYSICAL, MENTAL, AND SPIRITUAL CAPACITIES THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS RESPONSIBLE INDIVIDUALS OF SOCIETY
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.