ymddiriedolwyr THE CITY HOSPICE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1023311
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maurice Prendergast | Ymddiriedolwr | 15 December 2022 |
|
|
||||
Emma James | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
||||
Amy Hill | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
||||
Richard Thomas | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|||||
Dr Clifford Jones | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
||||
Gerald Puttock | Ymddiriedolwr | 05 September 2019 |
|
|
||||
Michael Baker | Ymddiriedolwr | 05 September 2019 |
|
|
||||
John Dwight | Ymddiriedolwr | 03 September 2015 |
|
|
||||
Dr Diana Evans | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
Dr ELINOR KAPP | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANDREW JAMES BURNS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.