Hanes ariannol WRITTLE GREEN PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1023360
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £86.55k | £85.43k | £73.38k | £84.30k | £101.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £80.34k | £77.13k | £94.55k | £79.58k | £86.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £75.66k | £64.97k | £64.32k | £66.43k | £82.12k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.84k | £7.71k | £3.34k | £5.05k | £5.17k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.