Hanes ariannol DURHAM CATHEDRAL SCHOOLS FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1023407
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (5 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.58m | £7.88m | £9.22m | £10.40m | £12.78m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.63m | £8.27m | £9.87m | £10.95m | £13.18m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £577.19k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £129.82k | £459.47k | £415.30k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £291.79k | £119.33k | £126.23k | £209.15k | £201.07k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £8.24m | £7.59m | £8.68m | £9.34m | £11.77m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £40.71k | £176.62k | £291.36k | £395.98k | £397.20k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.31m | £8.06m | £9.29m | £10.57m | £12.70m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £315.13k | £209.46k | £304.69k | £376.62k | £481.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £34.41k | £36.67k | £61.68k | £49.37k | £94.56k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £270.87k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.