Hanes ariannol SHEPLEY PRE-SCHOOL PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1023431
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £224.38k | £216.29k | £349.85k | £367.21k | £414.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £200.65k | £216.04k | £304.77k | £344.68k | £420.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £81.65k | N/A | N/A | £145.48k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £104.61k | £15.00k | £117.56k | £132.65k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.