Hanes ariannol GRANTHAM AND DISTRICT MENCAP LIMITED
Rhif yr elusen: 1023576
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.32m | £1.21m | £1.12m | £1.10m | £1.23m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.21m | £1.15m | £1.05m | £1.19m | £1.34m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.31m | N/A | £1.01m | £1.06m | £1.21m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £99.18k | £40.77k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £10.92k | £39.29k | £11.67k | £588 | £13.64k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.31m | £1.17m | £1.01m | £1.06m | £1.21m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £739 | £1.05k | £675 | £299 | £222 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £99.18k | £40.77k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £10.92k | £0 | £0 | £0 | £12.14k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.21m | £1.15m | £1.05m | £1.19m | £1.34m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £11.14k | £8.25k | £12.96k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.