Hanes ariannol ST FRANCIS PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1023639
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (5 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £103.67k | £101.65k | £82.58k | £109.78k | £116.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £107.58k | £92.46k | £95.69k | £107.25k | £115.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £89.75k | £97.83k | £80.98k | £107.99k | £77.17k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.