Hanes ariannol ART SHAPE LIMITED
Rhif yr elusen: 1023920
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £331.33k | £375.58k | £786.85k | £653.24k | £748.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £331.24k | £356.17k | £708.27k | £629.78k | £653.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £109.84k | £241.43k | £380.23k | £231.89k | £573.47k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.71k | £42.57k | £67.65k | £31.86k | £64.01k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £901 | £720 | £5.59k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £23.34k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £774.12k | £627.24k | £739.38k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £2.10k | £1.94k | £3.72k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £9.74k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £697.81k | £545.02k | £653.21k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £10.46k | £84.76k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £2.00k | £2.10k | £3.11k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.