Hanes ariannol BRITISH ASSOCIATION FOR PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION
Rhif yr elusen: 1023927
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £349.00k | £164.48k | £392.99k | £342.42k | £377.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £401.00k | £262.12k | £401.14k | £341.53k | £322.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £43.72k | £0 | £43.72k | £43.72k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.