ymddiriedolwyr ST GEORGE AND ST ATHANASIOUS COPTIC ORTHODOX CHURCH
Rhif yr elusen: 1024015
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIS GRACE BISHOP ANTONY NA | Cadeirydd | 23 November 2011 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Ramiz Paramythas | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Amir Michael | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Dr Nabil Naroz | Ymddiriedolwr | 20 September 2020 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Dr Hany Gabra | Ymddiriedolwr | 15 October 2018 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Samir Nashed | Ymddiriedolwr | 31 October 2017 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
SEIF ASAAD | Ymddiriedolwr | 27 January 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.