ymddiriedolwyr BURRIDGE AND PARK GATE WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1024297
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicola Self | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
Susan Wilson | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|
||||
Joan Swain | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|
||||
Lisa Greenfield | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|
||||
Lorna Cheesman | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|||||
Jill Goodenough | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|
||||
June Fairweather | Ymddiriedolwr | 05 May 2019 |
|
|
||||
SALLY ESHRAGHI | Ymddiriedolwr | 06 May 2014 |
|
|
||||
JILL SPENCER | Ymddiriedolwr | 22 February 2014 |
|
|
||||
JENNIFER ANN WOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.