ymddiriedolwyr OVER WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1024350
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denise Searle | Cadeirydd | 23 October 2013 |
|
|
||||
Linda Wayman | Ymddiriedolwr | 02 April 2024 |
|
|||||
Susan Smith | Ymddiriedolwr | 10 August 2023 |
|
|
||||
Janet Whipp | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Carolyn Frances Redmayne | Ymddiriedolwr | 30 May 2018 |
|
|
||||
Carole June Cowley | Ymddiriedolwr | 06 March 2017 |
|
|
||||
Rachel Joy King | Ymddiriedolwr | 02 March 2015 |
|
|
||||
Carol-Ann Custerson | Ymddiriedolwr | 02 March 2015 |
|
|
||||
Jennifer Susan Moyes | Ymddiriedolwr | 04 March 2014 |
|
|
||||
PATRICIA JOAN MORRIS | Ymddiriedolwr | 22 April 2012 |
|
|
||||
SUSAN ELENA WHITFIELD | Ymddiriedolwr | 30 May 2011 |
|
|
||||
Rita Ann Thornton | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.