Hanes ariannol ALZHEIMER'S AND DEMENTIA SUPPORT SERVICES
Rhif yr elusen: 1024385
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £656.40k | £911.73k | £1.17m | £1.23m | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £614.55k | £837.48k | £1.07m | £1.22m | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £311.83k | £311.30k | £306.56k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £40.54k | £21.61k | £71.84k | £138.19k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £16.20k | £27.47k | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £586.39k | £861.99k | £1.10m | £1.08m | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £460 | £647 | £787 | £446 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £12.82k | £0 | £3.00k | £11.19k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £606.78k | £824.91k | £1.06m | £1.20m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £9.04k | £25.54k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.79k | £5.80k | £0 | £9.58k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £1.99k | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.