Hanes ariannol HAXBY PLAYGROUPS
Rhif yr elusen: 1024464
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £154.15k | £136.47k | £129.74k | £117.07k | £161.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £154.79k | £141.96k | £126.78k | £115.91k | £146.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £94.56k | £90.61k | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £2.90k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.