ymddiriedolwyr OLD CATTON PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1024478
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (5 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Taylor | Cadeirydd | 18 September 2018 |
|
|
||||
Laura Junka | Ymddiriedolwr | 10 June 2024 |
|
|
||||
Sarah Pipes | Ymddiriedolwr | 06 October 2022 |
|
|
||||
Sarah Billington | Ymddiriedolwr | 13 December 2021 |
|
|
||||
Amber Ferguson | Ymddiriedolwr | 26 March 2021 |
|
|
||||
Rebecca Louise Dewing | Ymddiriedolwr | 18 September 2018 |
|
|||||
Amy Louise Radcliffe | Ymddiriedolwr | 18 September 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.