Hanes ariannol UNITED KINGDOM ANTARCTIC HERITAGE TRUST
Rhif yr elusen: 1024911
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2010 | 30/04/2011 | 30/04/2012 | 30/04/2013 | 30/04/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £325.17k | £421.06k | £342.00k | £368.46k | £239.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £356.07k | £252.17k | £340.74k | £191.93k | £399.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.