ymddiriedolwyr LEASOWE WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1025254
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELIZABETH COULTHARD | Ymddiriedolwr | 07 November 2023 |
|
|
||||
MIRIAM LONG | Ymddiriedolwr | 07 November 2023 |
|
|
||||
ANN BURTON | Ymddiriedolwr | 07 November 2023 |
|
|
||||
MARY COOIL | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Ada Lewis | Ymddiriedolwr | 02 November 2022 |
|
|
||||
Jean Ann Barr | Ymddiriedolwr | 02 November 2021 |
|
|
||||
Helen Barbara Black | Ymddiriedolwr | 02 November 2021 |
|
|
||||
Sheelagh Dobby | Ymddiriedolwr | 02 November 2021 |
|
|
||||
HAZEL APPERLEY | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
Wendy May Harding | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
||||
Christiane Ambler | Ymddiriedolwr | 01 November 2016 |
|
|
||||
Karen Quayle | Ymddiriedolwr | 01 November 2015 |
|
|
||||
NORMA EVE SCREGG | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.