Hanes ariannol SHAP MEMORIAL HALL
Rhif yr elusen: 1025300
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 07/04/2018 | 07/04/2019 | 07/04/2020 | 07/04/2021 | 07/04/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.39k | £18.40k | £11.36k | £24.52k | £8.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.85k | £18.19k | £11.42k | £7.36k | £9.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.00k | £6.35k | £2.73k | £21.27k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.