ymddiriedolwyr CUMBRIAN RAILWAYS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1025436
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID ANDREW HUNTER | Ymddiriedolwr | 19 March 2021 |
|
|
||||
BARRY STEPHENSON | Ymddiriedolwr | 17 March 2018 |
|
|
||||
MICHAEL WARHURST | Ymddiriedolwr | 19 March 2016 |
|
|
||||
Ken Harper | Ymddiriedolwr | 27 March 2014 |
|
|
||||
ALAN T CRAWFORD | Ymddiriedolwr | 06 July 2012 |
|
|
||||
MICHAEL PEASCOD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAUL GRAHAM WALDRON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PHILIP T TUER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.