Hanes ariannol PROTECT (WHISTLEBLOWING ADVICE) LIMITED
Rhif yr elusen: 1025557
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £893.96k | £870.27k | £877.61k | £970.85k | £1.03m | |
|
Cyfanswm gwariant | £879.11k | £835.84k | £798.91k | £842.25k | £1.08m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £45.88k | £11.14k | £72.11k | £58.45k | £123.96k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.26k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £29.56k | £20.92k | £8.26k | £48.35k | £67.26k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £863.77k | £838.39k | £869.09k | £862.72k | £850.63k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £626 | £332 | £262 | £1.87k | £12.06k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £10.63k | £0 | £57.93k | £101.05k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £879.11k | £835.84k | £798.91k | £842.25k | £1.08m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.05k | £0 | £0 | £38 | £9.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.