ymddiriedolwyr SPRINGBOARD OPPORTUNITY GROUP
Rhif yr elusen: 1025787
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenie Louise Eastman | Cadeirydd | 19 July 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Manning | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Danielle Louise Vincent | Ymddiriedolwr | 23 January 2023 |
|
|
||||
Anthony John Keyworth | Ymddiriedolwr | 16 November 2021 |
|
|
||||
Peter Paul O'Duffy | Ymddiriedolwr | 05 May 2020 |
|
|
||||
Diane Rose Scarborough | Ymddiriedolwr | 08 July 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.