ymddiriedolwyr WORTWELL COMMUNITY CENTRE
Rhif yr elusen: 1025885
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Eddy | Cadeirydd | 20 May 2019 |
|
|
||||
Tegan Emma Noy | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|
||||
Tina Battleday | Ymddiriedolwr | 24 October 2022 |
|
|
||||
Keith Worsfold | Ymddiriedolwr | 17 January 2022 |
|
|
||||
Charles White | Ymddiriedolwr | 14 September 2020 |
|
|
||||
Peter Croxson | Ymddiriedolwr | 13 January 2020 |
|
|
||||
Alison Shailes | Ymddiriedolwr | 20 May 2019 |
|
|
||||
GRAHAM PLAYFORD | Ymddiriedolwr | 08 May 2017 |
|
|
||||
Margaret Colyer | Ymddiriedolwr | 09 May 2016 |
|
|
||||
Mary Lua Leggett | Ymddiriedolwr | 11 May 2015 |
|
|
||||
SHEILA RUSTED | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.