Dogfen lywodraethu CHILDREN'S CENTRE SUPPORT GROUP
Rhif yr elusen: 1025953
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 14 JULY 1993 AS AMENDED ON 26 FEBRUARY 2003 AND 30 JUNE 2004. as amended on 06 Dec 2021 as amended on 04 Apr 2022
Gwrthrychau elusennol
To relieve the needs of the children and their families who attend or are referred to the Early Support Nursery, Stockton-on-Tees
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NORTH TEES, STOCKTON-ON-TEES
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.