ymddiriedolwyr PORTLAND UNIT OF THE SEA CADET CORPS
Rhif yr elusen: 1026000
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSEPHINE BUTCHER | Cadeirydd | 30 April 2018 |
|
|
||||
Robert Leonard Featherstone | Ymddiriedolwr | 15 June 2022 |
|
|
||||
Garry Robert Hepworth | Ymddiriedolwr | 05 May 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Jane Hurst | Ymddiriedolwr | 05 May 2021 |
|
|||||
Victoria Louch | Ymddiriedolwr | 12 October 2020 |
|
|
||||
Paul Butcher | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|
||||
Bernadette Cranny | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|
||||
William Reeves | Ymddiriedolwr | 30 March 2018 |
|
|
||||
Vicky French | Ymddiriedolwr | 08 May 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.