ymddiriedolwyr CODFORD CATERPILLARS PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1026038
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Davies | Cadeirydd | 01 June 2022 |
|
|
||||
Lauren Sloan | Ymddiriedolwr | 09 June 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Blake | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Lisa-Marie Long | Ymddiriedolwr | 29 April 2022 |
|
|
||||
Sarah Mounde | Ymddiriedolwr | 25 March 2022 |
|
|
||||
Ruth Riches | Ymddiriedolwr | 16 July 2020 |
|
|
||||
Samantha Allison | Ymddiriedolwr | 16 July 2020 |
|
|
||||
Lisa Marie Muckley-Stokes | Ymddiriedolwr | 12 December 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.