Hanes ariannol WESTLEA PRESCHOOL
Rhif yr elusen: 1026098
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £67.62k | £72.76k | £74.95k | £56.66k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £79.68k | £74.13k | £60.99k | £70.87k | £4.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £72.44k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £65.05k | £69.40k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.