Hanes ariannol GLOBAL ACTION PLAN
Rhif yr elusen: 1026148
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.10m | £2.02m | £1.63m | £2.70m | £2.25m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.64m | £1.66m | £1.92m | £2.68m | £2.30m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £126.03k | £228.22k | £100.37k | £168.74k | £127.40k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £26.60k | £26.95k | £126.25k | £242.72k | £304.55k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £93.34k | £483.96k | £154.48k | £86.44k | £68.97k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £66.34k | £24.62k | £36.09k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £943.16k | £1.51m | £1.44m | £2.62m | £2.18m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.20k | £864 | £684 | £178 | £517 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.61m | £1.64m | £1.86m | £2.60m | £2.08m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £23.42k | £24.16k | £55.45k | £77.14k | £220.70k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £31.85k | £33.25k | £35.78k | £32.31k | £54.25k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.