ymddiriedolwyr EXETER COMMUNITY INITIATIVES
Rhif yr elusen: 1026229
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Natalie Vizard | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|||||
Mark Hodgson | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Mark Andrew Goodwin | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|
||||
Caroline Lake | Ymddiriedolwr | 05 December 2019 |
|
|
||||
Sheila Swarbrick | Ymddiriedolwr | 10 October 2018 |
|
|||||
JOHN BARRETT | Ymddiriedolwr | 12 April 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.