Hanes ariannol DEVON AND CORNWALL AUTISTIC COMMUNITY TRUST
Rhif yr elusen: 1026475
Rhybudd rheoleiddiol
Mae'r elusen yn ansolfent
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.87m | £11.26m | £21.41m | £15.33m | £14.37m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.40m | £11.25m | £21.03m | £14.42m | £18.20m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £10.60m | £20.37m | £14.88m | £14.26m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | £136.26k | £9.43k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.15k | £11.79k | £17.70k | £148.90k | £75.16k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.36k | £22 | £41.96k | £34.16k | £35.90k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £10.86m | £11.19m | £21.31m | £15.15m | £14.26m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1 | £128 | £83 | £869 | £2 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £66.34k | £39.99k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.39m | £11.24m | £20.97m | £14.39m | £18.20m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £7.61k | £9.77k | £63.10k | £28.07k | £3.61k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £178.00k | £171.27k | £234.74k | £390.21k | £311.72k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.