Dogfen lywodraethu OASIS CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1026487
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 18 MAY 1993 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 30 APRIL 2002, 22 JUNE 2004 AND 23 OCTOBER 2008. AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 10 AUG 2016 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 22 MAR 2017 as amended on 08 Jul 2020
Gwrthrychau elusennol
1) FOR THE ADVANCEMENT OF CHRISTIANITY; 2) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION; 3) THE ADVANCEMENT OF HEALTH AND 4) RELIEF OF NEED (SUMMARISED)
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.