Hanes ariannol THE PRINCE'S FOUNDATION FOR INTEGRATED HEALTH
Rhif yr elusen: 1026800
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2005 | 31/12/2006 | 31/12/2007 | 31/12/2008 | 31/05/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.21m | £1.23m | £1.21m | £565.50k | £822.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.26m | £1.21m | £1.27m | £995.01k | £1.68m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £823.97k | £373.13k | £708.10k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £7.51k | £27.54k | £6.61k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £338.50k | £127.86k | £88.79k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £37.75k | £36.97k | £18.77k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £1.11m | £644.41k | £397.77k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £13.37k | £132.09k | £279.61k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £62.40k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £148.55k | £965.33k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.