Hanes ariannol MERE PRE-SCHOOL/NURSERY
Rhif yr elusen: 1027052
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 10/03/2018 | 10/03/2019 | 10/03/2020 | 10/03/2021 | 10/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £69.58k | £11.56k | £16.10k | £27.88k | £15.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £65.64k | £86.15k | £97.64k | £83.68k | £74.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £23.64k | £1.65k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.