ymddiriedolwyr FRIENDS OF OLD BASING SCHOOLS
Rhif yr elusen: 1027057
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgina Emma Bole | Ymddiriedolwr | 04 October 2022 |
|
|
||||
Katherine Antrobus | Ymddiriedolwr | 02 October 2018 |
|
|
||||
Clare O'Beirne | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
Vicky Grayson | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
Denise Connor | Ymddiriedolwr | 02 October 2017 |
|
|
||||
Janine White | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
||||
Leisl Porter | Ymddiriedolwr | 03 October 2016 |
|
|
||||
Sarah Adams | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|
||||
Sue SAunders | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
||||
Kate Watson | Ymddiriedolwr | 01 October 2013 |
|
|
||||
Claire Richards | Ymddiriedolwr | 01 October 2013 |
|
|
||||
Emily May | Ymddiriedolwr | 01 October 2013 |
|
|
||||
Emma Sylvester-Bradley | Ymddiriedolwr | 01 October 2013 |
|
|
||||
Stacey Wittstock | Ymddiriedolwr | 01 October 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.