ymddiriedolwyr 1ST BRILL SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1027072
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN PETER RAWDON JOHNSON | Cadeirydd |
|
||||||||
Gemma Caroline Booth | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||||
Graeme James Hope | Ymddiriedolwr | 14 September 2021 |
|
|
||||||
Jennifer Collins | Ymddiriedolwr | 07 September 2021 |
|
|
||||||
Rebecca Wasey | Ymddiriedolwr | 07 September 2021 |
|
|
||||||
Mark Hill | Ymddiriedolwr | 08 September 2020 |
|
|
||||||
NICOLA JANE LOGAN | Ymddiriedolwr | 22 November 2012 |
|
|
||||||
Elizabeth Janice JOHNSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.