Hanes ariannol JUMPING JACKS PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1027213
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 03/09/2017 | 03/09/2018 | 03/09/2019 | 03/09/2020 | 03/09/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £79.34k | £77.70k | £87.74k | £88.76k | £94.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £90.78k | £83.96k | £90.37k | £89.69k | £92.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £74.29k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.