Hanes ariannol ST GEORGE PRE- SCHOOL GROUP
Rhif yr elusen: 1027329
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/10/2012 | 30/10/2013 | 30/10/2014 | 30/10/2015 | 30/10/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £129.39k | £126.78k | £251.62k | £250.92k | £346.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £103.32k | £126.77k | £148.91k | £258.41k | £246.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £145.04k | £326.07k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £85.60k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.