Hanes ariannol FAVERSHAM UMBRELLA
Rhif yr elusen: 1027436
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £40.67k | £20.56k | £4.38k | £57 | £122 | |
|
Cyfanswm gwariant | £53.80k | £51.08k | £30.42k | £9.43k | £6.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £28.49k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.61k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.