Hanes ariannol THE LEASIDE TRUST
Rhif yr elusen: 1027645
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £151.73k | £270.00k | £241.79k | £283.42k | £256.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £189.00k | £227.00k | £190.21k | £248.12k | £304.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £55.07k | £74.00k | £65.00k | £81.38k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £37.65k | £108.08k | £26.21k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.