Hanes ariannol 4TH FARNWORTH (ALL SAINTS) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1027780
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (110 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.84k | £10.06k | £3.28k | £13.02k | £11.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.74k | £9.10k | £3.16k | £6.49k | £14.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.