Hanes ariannol STEPPING STONES PRE-SCHOOL GROUP (WINDSOR)
Rhif yr elusen: 1027815
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (190 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £88.57k | £72.42k | £60.31k | £47.80k | £52.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £92.51k | £75.21k | £55.67k | £58.42k | £62.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £59.21k | £51.11k | £36.29k | £35.70k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.