Hanes ariannol CHRISTIAN ACTION AND RESOURCE ENTERPRISE LTD
Rhif yr elusen: 1027978
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £473.13k | £455.29k | £406.06k | £417.41k | £578.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £433.50k | £374.92k | £352.91k | £388.61k | £518.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £8.09k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £59.14k | N/A | £4.50k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £381.12k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £132.89k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £43.26k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £987 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £20.69k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £374.11k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £144.49k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £19.67k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.