Hanes ariannol PARENT, TEACHER AND FRIENDS ASSOCIATION, CHUDLEIGH KNIGHTON (COFE) PRIMARY SCHOOL
Rhif yr elusen: 1028018
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 02/09/2018 | 02/09/2019 | 02/09/2020 | 02/09/2021 | 02/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.17k | £3.29k | £1.10k | £2.21k | £1.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.58k | £2.75k | £1.35k | £3.38k | £1.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.