Hanes ariannol CAMBRIDGE STEINER SCHOOL PROJECT
Rhif yr elusen: 1028116
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £639.93k | £707.57k | £697.74k | £739.91k | £811.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £747.77k | £783.75k | £735.63k | £692.25k | £779.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £44.59k | £61.63k | £68.47k | £37.71k | £44.43k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £8.38k | £40.79k | £100.09k | £15.62k | £38.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £21.56k | £588.93k | £701.07k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £626.29k | £583.55k | £8.71k | £23.22k | £764.49k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £40.79k | £4.80k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £38 | £33 | £7 | £11 | £41 | |
|
Incwm - Arall | £5.22k | £61.63k | £0 | £0 | £16.59k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £747.77k | £783.75k | £735.31k | £692.25k | £779.74k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £320 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.90k | £4.50k | £0 | £5.23k | £4.07k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.