ymddiriedolwyr THE CHISLEHURST AND ST PAUL'S CRAY COMMONS CONSERVATORS
Rhif yr elusen: 1028121
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN HAYHOW | Cadeirydd |
|
|
|||||
Jeremy Williams | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|
||||
Sarah Jane Fletcher Harris | Ymddiriedolwr | 08 September 2020 |
|
|
||||
Dr Brian Knights | Ymddiriedolwr | 12 November 2019 |
|
|
||||
Joanna Dorothea Friel | Ymddiriedolwr | 18 March 2019 |
|
|||||
Patrick Phillips | Ymddiriedolwr | 21 March 2018 |
|
|
||||
Robert West | Ymddiriedolwr | 07 March 2016 |
|
|
||||
CHRISTINE WEARN | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
MARY WHEELER | Ymddiriedolwr | 06 February 2013 |
|
|
||||
ALAN PORTER | Ymddiriedolwr | 06 February 2013 |
|
|
||||
IAN LEONARD | Ymddiriedolwr | 31 October 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.