ymddiriedolwyr WILTSHIRE SOUTH COUNTY GUIDE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1028202
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kellie Kim Kinsey | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
Sarah Steggel | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Nicola Caron McCarney | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Karren Marie Madden | Ymddiriedolwr | 02 June 2017 |
|
|
||||
Sarah Bennett | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|||||
JANET MALLARD | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.