Hanes ariannol NORTH EAST AUTISM SOCIETY
Rhif yr elusen: 1028260
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (36 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.36m | £23.18m | £25.28m | £27.91m | £31.51m | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.13m | £21.91m | £23.06m | £26.01m | £30.88m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £18.04m | £19.13m | £24.16m | £26.87m | £30.47m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £222.01k | £399.82k | £333.43k | £440.16k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £399.64k | £76.30k | £52.45k | £917.09k | £843.56k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £100.94k | £32.88k | £34.26k | £114.06k | £120.03k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £20.84m | £23.05m | £25.19m | £26.87m | £30.47m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £18.93k | £23.78k | £2.23k | £2.36k | £81.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £19.96m | £21.71m | £22.87m | £25.83m | £30.70m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £167.55k | £205.09k | £185.97k | £175.36k | £178.31k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £159.79k | £144.27k | £139.82k | £259.90k | £350.48k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.