Hanes ariannol LONG PRESTON PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1029288
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £42.32k | £42.11k | £35.10k | £42.79k | £57.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £39.97k | £48.37k | £39.37k | £40.29k | £57.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £31.06k | N/A | £26.47k | £29.64k | £33.73k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.